Зміст:
Яку посаду зараз обіймає колишній міністр оборони Сердюков?
Голова Ради директорів ПАТ "Роствертол" (з 2017); голова Ради директорів ПАТ «Об'єднана авіабудівна корпорація» (2019–2021), віце-президент Спілки машинобудівників Росії (з 2019).
Хто був міністром оборони у 2001?
Ігор Дмитрович Сергєєв (20 квітня 1938, село Верхнє, Ворошиловградська область, УРСР, СРСР – 10 листопада 2006, Москва, Росія) – російський воєначальник. Міністр оборони Російської Федерації (1997-2001). Головнокомандувач РВСН (1992-1997). Герой Російської Федерації (1999).
Хто був до Сергія Шойгу?
Шойгу, Сергій Кужугетович
Сергій Кужугетович Шойгу | |
---|---|
11 травня – 6 листопада 2012 | |
Президент | Володимир Путін |
Попередник | Борис Громов |
Наступник | Руслан Цаліков (в. о.) Андрій Воробйов |
Хто був міністром оборони після Грачова?
Грачов, Павло Сергійович
Павло Сергійович Грачов | |
---|---|
Попередник | Костянтин Кобець |
Наступник | посаду скасовано |
Перший заступник Міністра оборони СРСР | |
23 серпня 1991 року – лютий 1992 року |
Яка освіта у Сердюкова?
Санкт-Пет… держава… університет…2001 р.СПБПУ Петра Великого…1984 р. Анатолій Едуардович Сердюков/Освіта
Як звати міністра оборони України?
Міністри оборони України | ||
---|---|---|
Ім'я | Строки перебування на посаді | Звання |
Андрій Павлович Загороднюк | 29 серпня 2019 – 4 березня 2020 | — |
Андрій Васильович Таран | 4 березня 2020 – 2 листопада 2021 | генерал-лейтенант |
Олексій Юрійович Резніков | З 4 листопада 2021 року | — |
Хто був міністром оборони у 1985 році?
Сергій Леонідович Соколов Сергій Леонідович Соколов (18 червня (1 липня) 1911, Євпаторія, Таврійська губернія, Російська імперія – 31 серпня 2012, Москва, Росія) – радянський воєначальник, Маршал Радянського Союзу (1978) міністр оборони СРСР (1984—1987).